金同志曾对洛江、惠安、安溪、永春等农业大县区的“三农”及涉农经济的发展工作加强作出积极的贡献。
30岁提拔正科级,曾挂职省侨办局长助理,担任正科级期间历任乡长、镇党委。33岁提拔副处级,担任德化县副县长,后任常务副县长。2001年11月调任泉州市农业局工作,任副局长、党组、党组副。因工作出色稳重,2006年5月经市委推荐,泉州市常委会任命其为泉州市农业局局长。
1979年12月至1986年7月,德化县科委会计(其中:1979年12月招工,1983年9月至1986年7月,在福建电大泉州教学班工业企业管理专业学习);
1993年7月至1996年2月,德化县赤水镇党委(其间:1992年12月至1993年10月,挂职任福建省侨办企业局局长助理);
2006年4月至2011年6月,泉州市农业局局长、党组(其间:2004年9月至2007年7月,参加中央党校研究生院在职研究生经济学经济管理专业学习);
本文由 790游戏(www.790.kim)整理发布
网友评论 ()条 查看